Genial
NuevoPopular
Inspiración
Creación
Admiración

Test: ¿Eres capaz de resolver estos 15 ejercicios mentalmente?

4-22
387

Todo el tiempo estamos usando las matemáticas. Aunque no estemos en una carrera universitaria que contenga la materia, aunque ya no vayamos a la escuela, en todas partes están los números y los pequeños cálculos del día a día. Y por más que existan dispositivos que hagan las cuentas por nosotros, ejercitar la mente es algo que nunca está de más.

Genial.guru preparó una serie de desafíos para los que necesitarás ingenio y algo de agilidad mental. Al final encontrarás un bono con algunos tips matemáticos, y recuerda que para conocer las respuestas, debes hacer clic en las imágenes.

1.

Haz clic en la imagen para ver la respuesta
Haz clic en la imagen para ver la respuesta

2.

Haz clic en la imagen para ver la respuesta
Haz clic en la imagen para ver la respuesta

3.

Haz clic en la imagen para ver la respuesta
Haz clic en la imagen para ver la respuesta

4.

Haz clic en la imagen para ver la respuesta
Haz clic en la imagen para ver la respuesta

5.

Haz clic en la imagen para ver la respuesta
Haz clic en la imagen para ver la respuesta

6.

Haz clic en la imagen para ver la respuesta
Haz clic en la imagen para ver la respuesta

7.

Haz clic en la imagen para ver la respuesta
Haz clic en la imagen para ver la respuesta

8.

Haz clic en la imagen para ver la respuesta
Haz clic en la imagen para ver la respuesta

9.

Haz clic en la imagen para ver la respuesta
Haz clic en la imagen para ver la respuesta

10.

Haz clic en la imagen para ver la respuesta
Haz clic en la imagen para ver la respuesta

11.

Haz clic en la imagen para ver la respuesta
Haz clic en la imagen para ver la respuesta

12.

Haz clic en la imagen para ver la respuesta
Haz clic en la imagen para ver la respuesta

13.

Haz clic en la imagen para ver la respuesta
Haz clic en la imagen para ver la respuesta

14.

Haz clic en la imagen para ver la respuesta
Haz clic en la imagen para ver la respuesta

15.

Haz clic en la imagen para ver la respuesta
Haz clic en la imagen para ver la respuesta

Bono: Trucos para cuando no tengas calculadora a la mano

1. Cómo multiplicar números que terminan en 0

Puede que te asustes cuando tengas frente a ti una multiplicación con muchos ceros. No te preocupes, tenemos la solución. Deja los 0 de lado por un momento y encárgate de los demás números, luego deberás añadir todos los 0 al final.

  • 400×6000 = 2 400 000: Multiplicas 4×6 y al 24 resultante le añades los dos ceros del 400 y los tres de 6000.

  • 720×30 000 = 21 600 000: Multiplicas 72×3 y a los 216 resultantes les añades los cuatro ceros de 30 000 y el cero de 720.

2. Hacer multiplicaciones por 9

La tabla del 9 es quizás la que más dolores de cabeza pueden generarte a la hora de hacer cálculos mentales. Sin embargo, con este sencillo truco te ahorrarás varios problemas. Cuando tengas que multiplicar “x” número por 9, hazlo primero por 10 (la tabla más fácil junto con la del 0 o la del 1), y luego réstale el número inicial.

  • 80×9 = 720: Multiplicas 80×10 y al 800 resultante le restas 80, te da 720.

  • 47×9 = 423: Multiplicas 47×10 y al 470 resultante le restas 47, así te da 423.

Algo similar ocurre cuando tienes una suma con un número que termina en 99. Si en vez de 99, sumas 100 y le restas 1, el cálculo es más rápido y fácil. Por ejemplo, si tienes que calcular 165 + 199, primero sumas 165 + 200 y luego restas 1. (165 + 200) — 1= 364

3. Calcular el 20 %

Supongamos que necesitas obtener el 20 % de 248. El cálculo oficial sería multiplicar 248×20 y después dividir por 100. El resultado es 49,6, pero si quieres hacerlo de manera más simple, puedes dividir el número entero por 5. ¿Por qué? Porque 100 dividido 20 da 5, así que al dividir entre 5 cualquier número, estás agilizando el cálculo del 20 %.

  • 20 % de 248 = 248×20/100 = 49,6. También puedes obtener este número haciendo 248/5= 49,6.

4. Elevar al cuadrado números que terminan en 5

Pensemos en 75². En vez de hacer 75×75, hay una manera más fácil de llegar al resultado final. ¿Cómo? Tomas el primer dígito y lo multiplicas por sí mismo. Luego, a ese resultado parcial, le sumas el mismo número que habías multiplicado. A ese resultado, le pones 25 al final. Aquí puedes verlo mejor.

  • 75² = 75×75 = 5625: Primero haces 7×7+7=56. Después añades 25 al final de 56= 5625.

¿Cuál de tus amigos podría lograrlo más rápido? ¿Qué otro truco mental conoces para hacer cuentas sin calculadora?

4-22
387
Compartir este artículo